ymddiriedolwyr ENGLISH GOAT BREEDERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 296296
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Marion Mitchell | Cadeirydd | 23 June 2018 |
|
|
||||
Hazel Francis | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Elliot Goodwin | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
Vivienne Gauge | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
Irene Elisabeth McCreath | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Kym Slater | Ymddiriedolwr | 03 October 2020 |
|
|
||||
Clare Louise Cowe | Ymddiriedolwr | 07 July 2019 |
|
|
||||
Johanna Elisabeth Seymour Tavernor | Ymddiriedolwr | 07 July 2019 |
|
|
||||
CLARE HOLMES | Ymddiriedolwr | 09 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.