ymddiriedolwyr NORTH DEVON ENVIRONMENTAL TRUST
Rhif yr elusen: 296707
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENNETH JOHN RUTHERFORD | Cadeirydd | 19 December 2012 |
|
|
||||
Dawn Stephens-Borg | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|
||||
Dr Kathleen Boyd | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Ian Davis | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Mark Andrew Ward | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||
Susan Ann Gilbert | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Susannah Jane Batstone | Ymddiriedolwr | 05 December 2020 |
|
|
||||
David Brian Jenkins | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||
BRYAN PRICE | Ymddiriedolwr | 06 June 2013 |
|
|
||||
RITA MARY PRICE | Ymddiriedolwr | 06 June 2013 |
|
|
||||
MARY BREEDS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.