ymddiriedolwyr BUCKS COUNTY BEEKEEPERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 297335
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Cave | Ymddiriedolwr | 22 February 2021 |
|
|
||||
John Pearson | Ymddiriedolwr | 22 February 2021 |
|
|
||||
Gillian Erica Jones | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Helen Palmer | Ymddiriedolwr | 29 April 2020 |
|
|
||||
Philip Clarke | Ymddiriedolwr | 29 April 2020 |
|
|
||||
Nicholas Richard Hinson | Ymddiriedolwr | 29 April 2020 |
|
|
||||
Fiona Ruth Matheson | Ymddiriedolwr | 08 February 2020 |
|
|||||
Sean Michael Stephenson | Ymddiriedolwr | 08 February 2020 |
|
|
||||
Jonathan Latham Palmer | Ymddiriedolwr | 09 February 2019 |
|
|||||
Bill Fisher | Ymddiriedolwr | 11 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.