Dogfen lywodraethu THE GREAT BRITAIN WHEELCHAIR BASKETBALL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 298045
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6TH JUNE 1982 AS AMENDED 5TH JUNE 1983, 11TH JUNE 1986, 20TH JUNE 1987,16 JUNE 1994 AND 4 JUNE 1995
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THOSE PERSONS WHO HAVE A SEVERE PERMANENT PHYSICAL DISABILITY OF ONE OR BOTH LOWER EXTREMITIES WHO ARE RESIDENT IN GREAT BRITAIN OR ELIGIBLE TO PLAY FOR GREAT BRITAIN BY ENCOURAGING AND PROMOTING THE SPORT OF WHEELCHAIR BASKETBALL WITH THE OBJECT OF IMPORVING CONDITIONS OF LIFE AND TO ASSIST IN THEIR INTERGRATION INTO SOCIETY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
GREAT BRITAIN
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.