ymddiriedolwyr THE CORNWALL BEEKEEPERS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 298470
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clair Harwood | Cadeirydd | 26 March 2022 |
|
|
||||
Malcolm Arthur Day | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
Robin Martin | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
Christopher Robin Boughton | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Neill John Darling | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Martin Falkner | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Nicholas Richard Heriot Bentham-Green | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Dale Philip Wood | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Stephen John Carter | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Clive Grainger | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Paul Richard Hine | Ymddiriedolwr | 26 March 2022 |
|
|
||||
Dr Jill Elizabeth Campbell | Ymddiriedolwr | 26 March 2022 |
|
|
||||
Michael John Grindley | Ymddiriedolwr | 26 March 2022 |
|
|
||||
Scarlett English | Ymddiriedolwr | 26 March 2022 |
|
|
||||
Margaret Singh | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Mary Ann Hardman | Ymddiriedolwr | 16 March 2019 |
|
|
||||
Geoffrey Barrington Hardman | Ymddiriedolwr | 16 March 2019 |
|
|
||||
Vanessa Janet Tyler | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Peter Williams | Ymddiriedolwr | 10 March 2018 |
|
|
||||
Anthony Godden | Ymddiriedolwr | 10 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.