Hanes ariannol RAFT - RESTORATION OF APPEARANCE AND FUNCTION TRUST
Rhif yr elusen: 299811
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £952.09k | £610.33k | £200.22k | £191.66k | £135.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.14m | £1.69m | £495.63k | £382.94k | £266.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £671.14k | £444.55k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £230.16k | £133.85k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £50.69k | £27.42k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £102 | £263 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £4.26k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £773.74k | £731.44k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £156.26k | £99.25k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.96k | £9.93k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £214.52k | £855.96k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.