ymddiriedolwyr 11TH TORBAY SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 301088
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Ann Pearce | Cadeirydd | 21 March 2016 |
|
|||||
Norman Squires | Ymddiriedolwr | 03 October 2021 |
|
|||||
JOHN RUSSELL WHITE | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|||||
Helen Mary Chapman | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
||||
Nicholas Pearce | Ymddiriedolwr | 21 March 2016 |
|
|
||||
TERENCE PORTER | Ymddiriedolwr | 31 January 2012 |
|
|
||||
Paul Bailiss | Ymddiriedolwr | 31 January 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.