ymddiriedolwyr SILCHESTER VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 301947
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVE SPILLANE | Cadeirydd | 03 December 2012 |
|
|||||
Janet Earl | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Michele Judith Dows-Miller | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Leigh Harrison | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Richard Baker | Ymddiriedolwr | 19 October 2021 |
|
|
||||
Peter Allison | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
Sarah Bradshaw | Ymddiriedolwr | 08 February 2018 |
|
|
||||
Kirstie Jones | Ymddiriedolwr | 11 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.