Hanes ariannol THE FEDERATION OF LONDON YOUTH CLUBS
Rhif yr elusen: 303324
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.19m | £6.38m | £6.58m | £5.34m | £7.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.42m | £6.96m | £6.01m | £6.63m | £8.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.43m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £40.00k | £1.18m | £465.42k | £1.57m | £1.43m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £169.05k | £362.50k | £263.29k | £697.55k | £708.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £152.38k | £157.67k | £82.37k | £43.39k | £73.78k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.13m | £5.66m | £4.25m | £4.14m | £6.04m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £128.85k | £203.36k | £213.97k | £168.05k | £184.37k | |
|
Incwm - Arall | £2.61m | £500 | £1.77m | £289.22k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.04k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.12m | £6.61m | £5.77m | £6.38m | £7.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £212.93k | £269.87k | £198.99k | £238.48k | £486.91k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £135.36k | £120.33k | £118.81k | £96.52k | £110.31k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.30m | £826.95k | £561.50k | £1.57m | £1.06m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £27.55k | £28.47k | £8.07k | £9.27k | |
|
Gwariant - Arall | £90.72k | £79.55k | £34.98k | £9.21k | £6.48k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.