ymddiriedolwyr WEST HATCH ANIMAL CENTRE FRIENDS GROUP (RSPCA)
Rhif yr elusen: 1062697
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosalind Buckley | Ymddiriedolwr | 22 June 2024 |
|
|
||||
Yvonne Rosemarie ATTRIDGE-HALL | Ymddiriedolwr | 03 June 2023 |
|
|
||||
Diane Benwell Mrs | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||
Michael John Benwell Mr | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||
Mandy Lidster Griffiths | Ymddiriedolwr | 09 June 2014 |
|
|
||||
Julia Hill | Ymddiriedolwr | 15 October 2013 |
|
|
||||
Ronald Hill | Ymddiriedolwr | 15 October 2013 |
|
|
||||
Joan Ibbs | Ymddiriedolwr | 15 October 2013 |
|
|
||||
STEPHEN WALKER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.