ymddiriedolwyr LLANHARAN COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT LTD
Rhif yr elusen: 1064957
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Russell | Cadeirydd | 15 April 2021 |
|
|
||||
Kyle Black | Ymddiriedolwr | 19 November 2023 |
|
|
||||
Natalie Jones | Ymddiriedolwr | 16 September 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Hardy | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Dr Britt Hallingberg | Ymddiriedolwr | 10 August 2020 |
|
|
||||
Gareth David Butler | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
||||
DARREN LOUIS RUSSELL | Ymddiriedolwr | 13 August 2013 |
|
|
||||
JANE ELIZABETH HAWKSHAW | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.