ymddiriedolwyr 7TH HANWELL (ST THOMAS) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 303632
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Leslie Day | Cadeirydd | 18 January 2023 |
|
|
||||
James William Howson | Ymddiriedolwr | 08 July 2023 |
|
|
||||
Caroline Elizabeth Lumb | Ymddiriedolwr | 20 January 2019 |
|
|||||
Adrian Mark Walker | Ymddiriedolwr | 09 May 2017 |
|
|
||||
Kirstin Green | Ymddiriedolwr | 15 May 2014 |
|
|
||||
Douglas Rowe | Ymddiriedolwr | 01 March 2008 |
|
|
||||
Andrew James Nicholas Schutz | Ymddiriedolwr | 01 February 2000 |
|
|
||||
John Foxwell | Ymddiriedolwr | 06 September 1995 |
|
|
||||
MICHAEL CHARLES HARRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.