ymddiriedolwyr CODFORD VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 305493
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John McIntosh | Cadeirydd | 25 March 2015 |
|
|||||
Nicola Carpenter | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|||||
LYSA HEATON | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|||||
John Curtis | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|||||
Jamie Rideout | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Alec Thomson | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|||||
Karungi Denise Grant | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
Don Bartlett | Ymddiriedolwr | 01 July 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.