ymddiriedolwyr 5TH/10TH HORSHAM SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 305891
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVERLEY MARIE BELL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Nicola Britton | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|
||||
Oliver Tullett | Ymddiriedolwr | 30 September 2023 |
|
|
||||
Nicola Joanne Acres | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Dr Victoria Wyllie de Echeverrria | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Hayley Siobhan Scarborough | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Coren Moore | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
Raymond Clive Mack | Ymddiriedolwr | 11 May 2019 |
|
|
||||
Andrew Nicol Scarborough | Ymddiriedolwr | 11 May 2019 |
|
|
||||
Mrs Mandy Longdon | Ymddiriedolwr | 22 September 2014 |
|
|
||||
Adrian Bell | Ymddiriedolwr | 10 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.