Hanes ariannol THE INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES
Rhif yr elusen: 306371
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.43m | £27.56m | £31.42m | £29.17m | £31.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.76m | £24.81m | £28.13m | £29.72m | £31.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.31m | £1.85m | £2.61m | £2.18m | £2.46m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.30m | £6.33m | £9.73m | £9.85m | £8.46m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £102.00k | £102.00k | £67.00k | £38.00k | £195.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £23.29m | £27.41m | £31.35m | £29.13m | £31.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £36.00k | £48.00k | £2.00k | £10.00k | £298.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £22.71m | £24.75m | £28.08m | £29.68m | £31.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £54.00k | £54.00k | £52.00k | £44.00k | £53.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.00k | £23.00k | £25.00k | £28.00k | £27.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.