ymddiriedolwyr THE NORFOLK HOSPICE
Rhif yr elusen: 1062800
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Lesley June Macdonald | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Mary-Jane Edwards | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Andrea Harvey Craig | Ymddiriedolwr | 05 August 2021 |
|
|
||||
Dr Laurence Kingsley Atkinson | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
||||
Timothy Francis How | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|||||
Susan Christine Crossman | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.