ymddiriedolwyr MARYVALE INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1068634
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Most Reverend Bernard Longley | Cadeirydd |
|
||||||||||||||
Tomasz Piotrowski | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|||||||||||||
Right Reverend Richard Adrian Walker | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||||||||
Peter John Leonard Simmonds Vella | Ymddiriedolwr | 10 July 2020 |
|
|||||||||||||
Peter John Vince | Ymddiriedolwr | 24 April 2020 |
|
|||||||||||||
Right Reverend David Ernest Charles Evans | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|||||||||||||
Sophia Pain | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||||||||
Bishop Stephen James Lawrence Wright | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||||||||
Christopher Loughran | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|
||||||||||||
Professor Deirdre Kelly CBE | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|
||||||||||||
Rev Jonathan Veasey | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|
||||||||||||
Jacqui Francis | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.