Hanes ariannol AMBERFIELD SCHOOL EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 310483
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2006 | 31/07/2007 | 31/07/2008 | 31/07/2009 | 31/07/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.08m | £2.08m | £2.22m | £2.12m | £2.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.13m | £2.15m | £2.25m | £2.15m | £2.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £25.31k | £16.68k | £27.68k | £15.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £2.18m | £2.08m | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £2.05m | £0 | £0 | £1.98m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £206 | £814 | £184 | £1 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £5.52k | £18.19k | £6.60k | £9.99k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £2.07m | £2.18m | £2.08m | £2.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £78.31k | £67.76k | £70.37k | £92.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.