Hanes ariannol DUKINFIELD WOMENS CLUB
Rhif yr elusen: 1062094
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2017 | 28/02/2018 | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.59k | £4.53k | £4.37k | £4.34k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.90k | £4.53k | £4.37k | £4.34k | £488 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.