ymddiriedolwyr KINGSWOOD HOUSE SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 312044
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Richard Evans | Cadeirydd | 11 June 2018 |
|
|
||||
Martin Hale Scott | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
Richard Brandon Gerard Laudy | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
ROB JOHNSTONE | Ymddiriedolwr | 19 November 2014 |
|
|
||||
ALAN MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 05 April 2012 |
|
|
||||
MR ALISTAIR GIBBON LAW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LINDA SUSAN CULM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr HYWEL BOWEN-PERKINS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JANE BOURNE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.