Hanes ariannol LATYMER FOUNDATION AT HAMMERSMITH
Rhif yr elusen: 312714
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.64m | £32.75m | £29.36m | £37.51m | £36.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.65m | £28.09m | £28.21m | £30.83m | £34.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £280.00k | N/A | N/A | £55.72k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.79m | £5.89m | £2.07m | £7.43m | £3.83m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £545.00k | £373.00k | £267.00k | £586.00k | £946.69k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £24.94m | £23.96m | £24.62m | £26.13m | £27.32m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.11m | £1.32m | £119.00k | £3.62m | £900.84k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.28m | £1.29m | £1.13m | £1.33m | £1.54m | |
|
Incwm - Arall | £1.09m | £1.23m | £1.28m | £2.03m | £2.43m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £551.04k | £356.00k | £58.10k | £114.23k | £80.63k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £26.80m | £27.20m | £27.30m | £29.85m | £33.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £852.00k | £886.00k | £913.00k | £982.00k | £1.04m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.00k | £36.00k | £29.00k | £30.00k | £36.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £53.00k | £234.00k | £308.00k | £344.00k | £336.65k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.