Hanes ariannol ST PAUL'S CATHEDRAL CHOIR SCHOOL
Rhif yr elusen: 312718
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.24m | £5.42m | £5.24m | £4.53m | £5.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.68m | £3.92m | £3.71m | £4.03m | £4.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £24.14k | £957.24k | £833.50k | £115.16k | £323.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £15.56k | £13.56k | £14.73k | £14.32k | £18.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.16m | £4.08m | £4.06m | £4.05m | £4.41m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £284.26k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £39.19k | £43.77k | £35.83k | £33.13k | £38.68k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £326.58k | £294.56k | £317.45k | £329.09k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.68m | £3.92m | £3.71m | £4.03m | £4.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.15k | £45.78k | £45.38k | £153.40k | £129.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.