Hanes ariannol QUEEN'S COLLEGE
Rhif yr elusen: 312726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.88m | £10.86m | £10.74m | £11.88m | £13.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.75m | £10.40m | £11.11m | £11.69m | £13.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £75.49k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £409 | £241.10k | £217.29k | £323.80k | £194.09k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.77m | £10.52m | £10.44m | £11.47m | £12.76m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £104.87k | £98.32k | £82.53k | £90.50k | £170.23k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.72m | £10.36m | £11.04m | £11.61m | £13.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £36.12k | £38.55k | £69.51k | £77.41k | £62.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.38k | £10.57k | £13.60k | £14.50k | £17.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £10.86k | £0 | £11.56k | £12.52k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.