Hanes ariannol BRITISH DENTAL ASSOCIATION TRUST FUND
Rhif yr elusen: 313407
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £570.47k | £255.81k | £504.41k | £812.98k | £676.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £908.04k | £908.96k | £858.98k | £887.10k | £1.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £515.16k | N/A | £470.67k | £776.82k | £641.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.41k | N/A | £1.11k | £775 | £465 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £39.89k | N/A | £32.63k | £35.39k | £34.91k | |
|
Incwm - Arall | £10.00k | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £908.04k | N/A | £858.98k | £887.10k | £1.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £311.10k | N/A | £302.29k | £332.91k | £354.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £162.02k | N/A | £129.24k | £108.92k | £28.38k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.