Dogfen lywodraethu SURREY WELFARE RIGHTS UNIT
Rhif yr elusen: 1062826
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 18 MARCH 1997 as amended on 24 Nov 1999 as amended on 14 Oct 2005 as amended on 13 Dec 2010 as amended on 18 Feb 2019 as amended on 01 Aug 2019 as amended on 24 Sep 2019
Gwrthrychau elusennol
To promote any charitable purpose for the public benefit by the advancement of education, the protection and preservation of health and the relief of poverty, sickness and distress, primarily but without limitation, for the benefit of the community in Surrey.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SURREY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.