Hanes ariannol MOUNTAIN TRAINING TRUST
Rhif yr elusen: 1064023
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.93m | £3.92m | £2.64m | £3.54m | £3.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.95m | £3.06m | £2.67m | £3.36m | £3.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £548.35k | £780.85k | £799.37k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £742.72k | N/A | N/A | £826.20k | £711.33k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £742.72k | £766.37k | £835.19k | £856.85k | £799.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £511.15k | £514.49k | £22.67k | £275.45k | £501.86k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.66m | £1.59m | £350.27k | £1.54m | £1.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21.18k | £20.18k | £18.12k | £21.96k | £14.13k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.03m | £1.41m | £845.37k | £711.33k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.81m | £2.15m | £1.49m | £1.89m | £2.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.15m | £913.24k | £1.18m | £1.47m | £1.71m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £26.91k | £10.18k | £8.47k | £16.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.