ymddiriedolwyr CHARITY OF ROBERT PHILLIPS
Rhif yr elusen: 1063312
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELVYN MILLS | Cadeirydd | 22 February 2016 |
|
|
||||
Ashley Tilling | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Christine Joyce Cross | Ymddiriedolwr | 05 January 2021 |
|
|
||||
MARGARET HICKS | Ymddiriedolwr | 04 July 2017 |
|
|||||
RACHAEL I LAKE | Ymddiriedolwr | 04 July 2017 |
|
|
||||
BARRY JF CHEYNE | Ymddiriedolwr | 19 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.