Hanes ariannol GISDA CYFYNGEDIG / ARFON YOUNG SINGLE HOMELESS GROUP
Rhif yr elusen: 1068325
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.47m | £1.31m | £1.59m | £1.65m | £1.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.48m | £1.22m | £1.31m | £1.44m | £1.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £758.43k | £759.23k | £737.18k | £788.30k | £819.86k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £24.84k | £109.32k | £27.32k | £27.14k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.85k | £8.70k | £20.33k | £38.33k | £32.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £333.76k | £315.97k | £311.03k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.45m | £1.28m | £1.18m | £1.27m | £1.63m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £118 | £283 | £59 | £70 | £1.44k | |
|
Incwm - Arall | £5.96k | £21.73k | £59.84k | £20.48k | £3.67k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.48m | £1.22m | £1.31m | £1.44m | £1.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.37k | £205.43k | £203.83k | £192.61k | £275.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.