Hanes ariannol HETTON HOME CARE SERVICES
Rhif yr elusen: 1072294
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.64m | £1.51m | £1.64m | £1.33m | £1.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.69m | £1.56m | £1.60m | £1.45m | £1.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £972.50k | £949.22k | £1.02m | £768.45k | £658.83k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £142.21k | £132.25k | £27.03k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £336 | £1.00k | £142.31k | £126.54k | £27.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.63m | £1.48m | £1.47m | £1.19m | £1.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.23k | £7.38k | £7.84k | £8.67k | £2.98k | |
|
Incwm - Arall | £4.85k | £14.67k | £16.04k | £7.72k | £2.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.69m | £1.49m | £1.60m | £1.45m | £1.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £8.91k | £10.96k | £9.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £73.35k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.