ymddiriedolwyr SPIRITUAL ASSEMBLY OF THE BAHA'IS OF CARDIFF
Rhif yr elusen: 1063340
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Pearce | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Jon Whitehead | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Junior Seri | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Tessa Abbas | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Corinne Hainsworth | Ymddiriedolwr | 20 April 2020 |
|
|
||||
Genevieve Seri | Ymddiriedolwr | 20 April 2020 |
|
|
||||
Richard Hainsworth | Ymddiriedolwr | 20 April 2020 |
|
|
||||
Melissa Cathryn Hainsworth | Ymddiriedolwr | 21 April 2019 |
|
|
||||
Thenna Abbas | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.