ymddiriedolwyr COMA (CONTEMPORARY MUSIC FOR ALL)
Rhif yr elusen: 1067282
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOM SERVICE | Cadeirydd | 15 June 2009 |
|
|
||||
Vijaya Govindan | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|||||
Roisin Elizabeth Hughes | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
Alexander Charles Wright | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
Ruta Vitkauskaite | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Dr Antony Harris | Ymddiriedolwr | 12 November 2017 |
|
|
||||
MARC DOOLEY | Ymddiriedolwr | 10 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.