ymddiriedolwyr MARGARET PYKE TRUST
Rhif yr elusen: 1064672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophia Copeman | Cadeirydd | 03 July 2018 |
|
|
||||
Amanda Kamin | Ymddiriedolwr | 02 July 2019 |
|
|
||||
PROFESSOR JUDITH STEPHENSON | Ymddiriedolwr | 09 March 2015 |
|
|
||||
Dr SUSANNAH HARDING MAYHEW | Ymddiriedolwr | 09 March 2015 |
|
|
||||
FRANCOIS PATRICK MARIE DESMOND SALAUN | Ymddiriedolwr | 25 November 2014 |
|
|
||||
Ruth McNeil | Ymddiriedolwr | 20 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.