Hanes ariannol LIFE TRUST (NEWPORT)
Rhif yr elusen: 1068164
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2013 | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £92.47k | £88.07k | £142.69k | £130.13k | £111.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £104.86k | £155.61k | £205.71k | £132.90k | £102.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.