Hanes ariannol VOICEABILITY ADVOCACY
Rhif yr elusen: 1076630
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.04m | £8.83m | £10.29m | £10.99m | £11.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.82m | £8.90m | £10.24m | £10.31m | £12.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £8.70m | £8.74m | £10.00m | £10.61m | £11.12m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £37.63k | £47.58k | £51.78k | £94.28k | £57.66k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.13k | £5.21k | £4.94k | £4.83k | £1.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.98m | £8.79m | £10.24m | £10.95m | £11.30m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £48.71k | £43.46k | £36.14k | £36.63k | £44.20k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.82m | £8.90m | £10.24m | £10.31m | £12.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.71k | £29.35k | £44.48k | £13.99k | £19.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.