ymddiriedolwyr CORE (CORE - CALVERTON, OASIS, RESOURCES, EDUCATION)
Rhif yr elusen: 1079864
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norman Granville Lord | Cadeirydd | 14 October 2020 |
|
|
||||
Peter Wallis | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Susan Baker | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||
Lorraine Newlove | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Margaret Burrows | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
PATRICIA DOREEN BOSWORTH | Ymddiriedolwr | 04 June 2019 |
|
|
||||
Eva Atkin | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
CHRISTOPHER ADRIAN PECK | Ymddiriedolwr | 31 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.