Hanes ariannol GURU NANAK PANJABI SCHOOL LEICESTER
Rhif yr elusen: 1076255
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/04/2018 | 15/04/2019 | 15/04/2020 | 15/04/2021 | 15/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.20k | £10.30k | £14.77k | £4.00k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.72k | £9.14k | £8.14k | £1.37k | £5.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.