Hanes ariannol Greenwich Waldorf School Initiative
Rhif yr elusen: 1075981
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (24 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.37m | £1.55m | £1.61m | £1.69m | £1.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.33m | £1.45m | £1.55m | £1.61m | £1.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £21.45k | £10.73k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £26.28k | N/A | £75.80k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.27k | £49.15k | £8.35k | £970 | £87.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £19.20k | £19.27k | £10.12k | £9.92k | £5.94k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.34m | £1.48m | £1.54m | £1.66m | £1.74m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £970 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2 | £545 | £0 | £0 | £2.95k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £10.73k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.32m | £1.45m | £1.55m | £1.60m | £1.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.96k | £2.88k | £2.07k | £3.66k | £1.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £6.72k | £7.53k | £7.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.