ymddiriedolwyr SWANCAT
Rhif yr elusen: 1086049
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Harry Stoneham | Cadeirydd | 27 April 2023 |
|
|
||||
Adrian Leslie Butcher | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Daniel John Grindrod | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Dr Anthony Colclough | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Nigel Poad | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|||||
Nicola Colclough | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
LISA DUNLOP | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||
MARTYN WEBB | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|
||||
JAMES GORDON | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.