Hanes ariannol THE WESTERN FRONT ASSOCIATION SUFFOLK BRANCH
Rhif yr elusen: 1077232
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 10/11/2019 | 10/11/2020 | 10/11/2021 | 10/11/2022 | 10/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.75k | £1.41k | £850 | £3.05k | £2.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.67k | £2.34k | £1.17k | £3.10k | £2.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.