ymddiriedolwyr WYCLIFFE COLLEGE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1078286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Frederick Modlin Lloyd | Cadeirydd | 31 August 2021 |
|
|
||||
Christian Antonio San Jose | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Luke Bernard Godley | Ymddiriedolwr | 21 August 2024 |
|
|
||||
Brigadier Retired Robin John Bacon MBA FCIPD | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||
Caroline Jane Duckworth | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Nicholas John Gregory BA, MEd | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.