Hanes ariannol THE MILLENNIUM CENTRE (ST HELENS) LTD
Rhif yr elusen: 1089878
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £624.13k | £577.76k | £516.41k | £566.70k | £715.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £590.13k | £534.26k | £507.66k | £550.12k | £611.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £61.68k | £68.84k | £49.07k | £46.37k | £110.72k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £633 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £556.31k | £508.29k | £467.33k | £475.96k | £530.60k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.15k | £0 | £0 | £44.37k | £73.79k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £49.07k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £586.59k | £533.07k | £507.66k | £550.12k | £611.86k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.54k | £1.18k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.