ymddiriedolwyr MASJID-E-NOOR (BIRMINGHAM) TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1091611
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (93 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haji Siraj Ali | Cadeirydd | 02 March 2017 |
|
|
||||
Shiraj Ali | Ymddiriedolwr | 28 December 2017 |
|
|
||||
Mohammed Ashraf Ali | Ymddiriedolwr | 28 December 2017 |
|
|
||||
Mohammed Abdur Rahm | Ymddiriedolwr | 28 December 2017 |
|
|
||||
Shafique Ali | Ymddiriedolwr | 02 March 2017 |
|
|
||||
RAHMAN KHAN | Ymddiriedolwr | 28 February 2017 |
|
|
||||
QURBAN ALI CHOHAN | Ymddiriedolwr | 10 August 2016 |
|
|
||||
MOHAMMED JAMAL UDDIN | Ymddiriedolwr | 24 November 2010 |
|
|
||||
Mohammed Chunu Miah | Ymddiriedolwr | 10 September 2010 |
|
|
||||
RAHMAT ALI | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.