ymddiriedolwyr NOTRE DAME SCHOOL COBHAM
Rhif yr elusen: 1081875
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WANDA NASH | Cadeirydd | 19 June 2012 |
|
|
||||
Russell Granat | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
SISTER PATRICIA GRADY ODN | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|||||
Gerard Thomas Owens | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
David Gair | Ymddiriedolwr | 21 August 2019 |
|
|
||||
Sr Kathy Lynn Schneider | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||
Simon Frost | Ymddiriedolwr | 28 June 2017 |
|
|
||||
Sister Maria Nieves Escalada | Ymddiriedolwr | 21 November 2014 |
|
|
||||
SISTER ANNE GILL ODN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.