Hanes ariannol THE LYNTON AND BARNSTAPLE RAILWAY TRUST
Rhif yr elusen: 1082564
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £354.24k | £546.73k | £450.87k | £945.38k | £1.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £119.80k | £202.10k | £294.25k | £252.26k | £666.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £9.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £512.25k | N/A | £899.00k | £1.11m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £4.28k | N/A | £468 | £360.63k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £21.62k | N/A | £36.91k | £29.99k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £8.58k | N/A | £7.45k | £8.04k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | £9.00k | £12.04k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £417.87k | £424.22k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £13.85k | N/A | £24.33k | £21.46k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £21.09k | N/A | £25.47k | £30.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | £8.97k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £167.16k | N/A | £202.46k | £613.70k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.