Hanes ariannol MEDWAY CROSSROADS, CARING FOR CARERS
Rhif yr elusen: 1085023
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £901.88k | £812.39k | £399.27k | £272.96k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £752.26k | £823.29k | £480.48k | £413.92k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £270.38k | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £95.00k | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.50k | £3.45k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.55k | £3.24k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £880.52k | £795.04k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.31k | £10.66k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £740.73k | £801.86k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.63k | £15.37k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.