Dogfen lywodraethu Koolesh Shah Family Foundation
Rhif yr elusen: 1089230
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 6TH MARCH 2001, AS VARIED BY SUPPLEMENTAL DEEDS VARIED BY SUPPLEMENTAL DEEDS DATED 24TH SEPTEMBER 2001 AND 25TH SEPTEMBER 2001 AS AMENDED ON 20 AUG 2019 AS AMENDED ON 20 AUG 1991 AS AMENDED ON 13 JAN 2020 as amended on 13 Jan 2020
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DECIDE IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF ENGLAND AND WALES PARTICULARLY BY MEANS OF PROVIDING GRANTS TO ORGANISATIONS AND INDIVIDUALS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.