Hanes ariannol AGE UK HORSHAM DISTRICT
Rhif yr elusen: 1085988
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 30/06/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £700.70k | £631.32k | £650.91k | £672.98k | £837.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £720.99k | £689.08k | £604.99k | £613.11k | £803.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £200.98k | £187.18k | £174.92k | £174.92k | £281.75k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £58.51k | £51.95k | £50.00k | £50.00k | £50.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £165.09k | £175.65k | £166.03k | £213.76k | £244.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £63.76k | £67.99k | £58.03k | £57.63k | £65.34k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £446.25k | £362.77k | £367.21k | £376.64k | £494.48k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.12k | £1.84k | £395 | £370 | £2.69k | |
|
Incwm - Arall | £24.49k | £23.07k | £59.26k | £24.58k | £30.45k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £37.52k | £30.00k | £20.52k | £20.80k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £613.79k | £555.17k | £498.95k | £502.58k | £803.96k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £54.32k | £74.06k | £58.15k | £60.48k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.42k | £9.51k | £1.13k | £1.31k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £52.88k | £59.85k | £47.89k | £50.05k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.