ymddiriedolwyr HAY & DISTRICT SPORTS AND COMMUNITY ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1087055
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeffrey Francis Morgan | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Trudy Stedman | Ymddiriedolwr | 20 December 2020 |
|
|
||||
Derek Keeble | Ymddiriedolwr | 21 February 2020 |
|
|
||||
Alan Powell | Ymddiriedolwr | 21 February 2020 |
|
|
||||
Timothy Pugh | Ymddiriedolwr | 21 February 2020 |
|
|
||||
FIONA GILDA HOWARD | Ymddiriedolwr | 18 August 2011 |
|
|||||
MARY LESLEY FELLOWES | Ymddiriedolwr | 15 April 2002 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.