ymddiriedolwyr MANSION HOUSE SCHOLARSHIP SCHEME
Rhif yr elusen: 1087486
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIAN GEORGE TREGONING | Cadeirydd | 01 September 2004 |
|
|||||
ALDERWOMAN SUSAN LANGLEY OBE | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Alderman Sir Charles Edward Beck Bowman | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Jonathan Nichols | Ymddiriedolwr | 11 February 2019 |
|
|
||||
Alderman Sir Andrew Parmley | Ymddiriedolwr | 11 February 2019 |
|
|||||
William Francis Charnley | Ymddiriedolwr | 11 February 2019 |
|
|||||
Her Honour Judge Anuja Dhir KC | Ymddiriedolwr | 11 February 2019 |
|
|
||||
Alderman Timothy Hailes JP | Ymddiriedolwr | 31 May 2017 |
|
|
||||
JOHN RODERICK GRAHAM | Ymddiriedolwr | 21 September 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.