Hanes ariannol US IN A BUS
Rhif yr elusen: 1088570
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £388.42k | £425.17k | £400.06k | £283.77k | £289.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £411.38k | £419.80k | £337.27k | £251.31k | £303.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £41.61k | £38.76k | £6.94k | £22.12k | £17.41k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £156.21k | £32.03k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.